Рубрика: մաթեմ

Տնային աշխատանք ձմռանը մաթեմատիկայից

1.Թիվը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ։

108=1×100+0x10+8×1

2009=2x1000+9x1

134=1x100+3x10+4x1

2090=2x1000+9x10

38907=3×10000+8×1000+9×100+7×1

 

2.Արան լոլիկի համար վճարեց 460 դրամ,իսկ վարունգի համար ՝ 140 դրամով էժան։Արան որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար։

Լուծաում

460-140=320դ.

320+460=780դ.

Պատ.` 780 դրամ:

 

3.Կատարի՛ր գործողություները.

 

92կմ+ 238կմ+21կմ=351կմ

8կմ 250մ-4կմ 50մ=4կմ 200մ

16կմ 420մ+3կմ 60մ=13կմ 360մ

 12կմ 450մ +44կմ 650մ-11կմ 305մ=45կմ 795մ

 24դմ8սմ+14դմ6սմ-5դմ8սմ=33դմ 6սմ

 

4.Գծի՛ր ուղղանկյուն,որի երկարությունը հավասար լինի 18սմիսկ լայնությունը՝ 2 անգամ երկար է,քան երկարությունը:  Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը և մակերես:

P=18+18+36+36=108

S=18×36=648

5.Հաշվի՛ր

5216 և  122 թվերի գումարը  /+/=5338

301200 և1897 թվերի տարբերությունը /-/=299303

2360 և 7 թվերի արտադրյալը /x/=14520

2040 և 5 թվերի քանորդը  /:/=408

 

  1. Դպրոցումսովորում է 4500 աշակերտ:Աղջիկները 122-ով քիչ են տղաներիցՔանի՞ տղա է սովորում այդ դպրոցում:  

Լուծում

4500-122=4378աշ.

4378:2=2189աշ.

2189-122=2067աղ.

Պատ.` 2067աղջիկ

  1. Անանձու գնելու համար վճարեց 330 դրամ:Այդ նույն ձվերից 8 հատ գնեց նաև Սոնան:  Սոնան  որքա՞ն վճարեց:

 

Լուծում

330:6=55դր.

55×8=440դր.

Պատ.` 440դրամ

8.Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ:Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին՝ ամբողջ հունվար ամսվա ընթացքում կովկերակրելու համար:

Լուծում

20×5=100

31×100=3.100

Պատ.`3100կգ

9.Տպագրիչը տպագրական հաստոցով 1 ժամում տպագրում է 4000տպագրական թերթ:

Նա օրական պետք տպագրի 32000թերթ:3 ժամ աշխատելուց հետո դեռ քանի՞ թերթ նրան կմնա  տպագրելու:

 

Լուծում

3×4000=12000թեչթ

32000-12000=20000թերթ

Պատ.` 20000թերթ

11.Տեղադրի՛ր թվաբանական գործողություններ,այնպես որ ստացվի ճշմարիտ հավասարություն:

9x8-7×6-5×4-3+2+1=10

 


13.
Կազմի՛ր  ամենամեծ վեցանիշ թիվըունենալով միայն  0,1,2,3,4,5 թվանշանները

543210


14.Հաշվիր.

4500:3000+40×51-450=2740

56000:700+40*7- (2800-2790)=228

 

15.Արտահայտի՛ր նշված միավորներով.

20մմ= 2սմ

54սմ= 5դմ  4սմ

76դմ= 7մ  6դմ

3467մ= 3կմ  467մ

500մմ=  50դմ

540սմ=  5մ  40սմ

700դմ=  1մ  60սմ

4000 մ= 3 կմ 1 մմ

240վ= 4 ր

275ր4ժ  35ր

55ժ2օր 5 ժ

 

 

Реклама
Рубрика: մաթեմ

math55

09.12.2015
Պարապմունք 55.

1.Գծի՛ր ուղղանկյուն,որի պարագիծը 100սմ է,իսկ լայնությունը 17սմ:Գտի՛ր ուղղանկյան  երկարությունը և մակերեսը:

?-սմ

 

17սմ

 

 

 

2×17=34սմ

100-34=66սմ

66:2=33

S=33×17=561

Պատ՝. 33սմ, 561սմ:

 

 

 

2.Գծի՛ր  ուղղանկյուն,որի երկարությունը հավասար լինի 15 սմ, իսկ լայնությունը 5 անգամ փոքր ,քան երկարությունը:Հաշվի՛ուղղանկյան պարագիծը, մակերեսը:

 

15սմ

 

 

 

5 անգամ փոքր

 

 

 

15:5=3

P-3+3+15+15=36սմ

S-15×3=45սմ

 

Պատ՝. P-36սմ, S-45սմ:

 

 

 

 

Թիվը ներկայացրու կարգային գումարելիների տեսքով.

 

3.

102=1×100+0x10+2×1

315=3×100+1×10+5×1

1758=1×1000+7×100+5×50+8×1

56400=5×10000+6×1000+4×100+0x10+0x1

1092=1×100+0x100+9×10+2×1

3015=3×1000+0x100+1×10+5×1

400005=4×100000+0x10000+0x1000+0x100+0x10+5×1

 

 

4.

Կատարի՛ր  գործողությունները

90կմ+234կմ+210կմ=210կմ+90կմ+234կմ=534

30կմ+352կմ+170կմ=170կմ+30կմ+352կմ=552

6կմ420մ+3կմ200մ=9կմ 620մ

7կմ700մ+300մ=8կմ

8կմ 200մ+800մ=9կմ

 

 

5.Հաշվի՛ր օգտագործելով տեղափոխական օրենքը.

 

123+34+77=123+77+34=200+34=234

234+250+16=234+16+250=234+16+250=250+250=500

145+160+255=145+255+160=400+160=560

345+248+155=345+155+155=555+155=710

1260+134+740=1260+740+134=2000+134=2134

796+200+4+450=796+4+200+450=800+650=1450

750+2807+880+250=750+250+2807+880=1000+3687=

4687

Рубрика: մաթեմ

math54

08.12.2015

Պարապմունք 54.

1.Գտիր քառակուսու  կողմը, եթե պարագիծը  888 սմ է:

Քառակուսի

P-888սմ

AB-?

 

Լուծում

888:4=222սմ

Պատ՝. 222սմ:

 
2.Գտիր ուղղանկյան կողմերը, եթե մի կողը 20 սմ է,  իսկ պարագիծը 100սմ է:

 

Ուղղանկյուն

AB-?

BC-?

 

Մի կողմը 20սմ

P-100սմ

 

 

Լուծում

2×20=40սմ

100-40=60սմ

60:2=30սմ

Պատ՝. AB-20, BC-30, CD-20, AD-30:

3.Հաշվիր՝
245×13=3185
101×123=12423
246×109=26814
24500:50=490
2457: 3=819
898005:5=179601
6250:50=125

4.Գտիր արժեքը՝

510:17+24×38-80:4=922

1.510:17=30

2.24×38=912

3.80:4=20

4.30+912=942

5.942-20=922

 

 

 

(510:17+24)x38-80:4=2032

1.510:17=30

2.30+24=54

3.54×38=2052

4.80:4=20

5.2052-20=2032

 

 

 

78×29+6573:313-408=
1.78×29=2262

2.6573:313=21

3.2262+21=2283

4.2283-408=1875

5.Երեք հաջորդական թվերի գումարը 243 է: Գտի՛ր այդ թվերը:
80, 81, 82:
Լրացուցիչ:
Ուղղանկյան երկարությունը 84 մ է, որը 4 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Ուղղանկյուն

Երկարություն-84մ, 4 անգամ մեծ լայնությունից

Լայնություն-?

S-?

 

 

Լուծում

84:4=21մ

84×21=1764մ

Պատ՝. S=1764մ:

Рубрика: մաթեմ

math53

07.12.2015

Պարապմունք 53.

Հարցերի քննարկում:

 

 

Լուծում ենք նոյեմբերյան  ֆլեշմոբի չորրորդ   խնդիրը:

Ֆուտբոլային թիմը երեք խաղում երեք գնակ էր խփել հակառակորդների դարպասը և մեկը ընդունել սեփական դարպասը: Հայտնի է, որ խաղերից մեկը հաղթել էր, մեկը ոչ ոքի էր արել և երրորդը պարտվել էր: Գտեք, թե ինչ հաշվով էր ավարտվել խաղերից յուրաքանչյուրը:

 

Առաջադրանքներ՝  414, 423, 426, 427

 

414.

Հայրիկ-12մ երկարությամբ պարան վճարել 2880

Դր.

Արային-պարան գնեց 20մ

Որքա՞ն գումար պետք է վճարի Արան այն գնելու համար:

 

 

Լուծում

2880:12=240դր.

240:20=4800դր.

Պատ՝. 4800դրամ:

 

 

 

423.

Ա. 3384:8=423

Ստ. 423×8=3384

 

5440:17=320

Ստ.320×17=5440

 

 

Բ.1205:5=241

Ստ.241×5=1205

 

 

 

4826:19=254

Ստ. 254×19=4826

 

 

 

 

426.

 

Ա.

գումարելի 50005 5338 1234
գումարելի 6006 7007 8766
գումար 56011 12345 10000

 

 

 

Բ.

նվազելի 20000 5203 3003
հանելի 987 4875 6885
տարբերություն 19013 328 879

 

 

 

427.

Ա.

արտադրիչ 55 22 88
արտադրիչ 66 77 33
արտադրյալ 3630 1694 2904

 

 

 

Բ.

Բաժանելի 3267 66 605
բաժանարար 99 22 55
քանորդ 33 33 11

 

 

 

 

 

 

Լրացուցիչ:  431

 

Առաջին հարց-12

2-րդ հարց-14

3-րդ հարց-3449

4-րդ հարց-10000

5-րդ հարց-810

6-րդ հարց-17991

Рубрика: մաթեմ

math52

03.12.2015

Պարապմունք 52.

Հարցերի քննարկում:

 

 

Լուծում ենք նոյեմբերյան  ֆլեշմոբի երրորդ  խնդիրը:

Դարակի գաղտնագիրը երկնիշ թիվ է: Սեդրակը մոռացել է դա, բայց հիշում է, որ եթե թվի թվանշանների գումարին ավելացնենք նրանց արտադրյալը, կստացվի գաղտնագիրը: Գտեք բոլոր հնարավոր տաբերակները:

 

Օր՝. 21

2+1+2×1=5

 

19

1+9+1×9=19

 

29

2+9+2×9=29

 

39

 

49

59

69

79

89

99

 

18

1+8+1×8=17

 

 

 

 

 

Առաջադրանքներ՝  403-412

403.

Ա. 3245+125=3370

Ստ. 3370-125=3245

 

Բ.3526+514=4040

Ստ. 4040-514=3526

 

 

 

404.

Ա.6153-523=5630

Ստ. 5630+523=6153

 

 

Բ.2453-216=2237

Ստ.  2237+216=253

 

 

405.

 

Ա.1560×6=9360

Ստ. 9360:6=1560

Բ. 4200×50=210000

210000:50=4200

 

 

406.

 

Ա. 21500:50=4300

Ստ. 4300×50=21500

 

 

Բ. 12420:30=414

Ստ. 414×30=12420

 

 

 

407.

 

14+14+14+14+14+14+14+14+14+14=10×14=140

8+8+8+8+8+9+9+9+9=5×8+4×9=40+36=76

52-4-4-4-4-4-4-4-4=52-8×4=52-32=20

100-6-6-6-6-6-5-5-5-5=100-5×6-4×5=100-30-20=100-10=90

51×4+49×4=204+196=400

51×4-49×4=204-196=8

4×125+5×125+125=500+750+125=1250+125=1375

16×72-4×72-2×72=1152-288-144=720

 

 

408.

Ա. 756×3=2268

Ստ. 756+756+756=2268

 

2×819=1638

Ստ. 819+819=1638

 

 

 

 

Բ.2×448=896

Ստ. 448+448=896

 

 

312×3=936

Ստ. 312+312+312=936

 

 

 

 

 

409.

Ա. 25808:8=3226

 

Ստ. 8×3226=25808

 

18=2160:120

Ստ. 2160:18=120

 

 

Բ. 1736:124=14

Ստ. 1736:14=124

 

1220=6100:5

Ստ. 1220×5=6100

 

 

410.

 

Ա. 24X66=1584

Ստ. 1584:66=24

 

21420=306×70

Ստ. 21420:70=306

 

 

Բ. 55×30=1650

Ստ. 1650:55=30

 

 

2640=80×33

Ստ. 2640:80=33

 

 

 

411.

 

Ա. 5697+537=6234

Ստ. 6234-537=5697

 

 

321=7486-7165

Ստ. 7486-321=7165

 

 

 

Բ. 15874=11231+4643

Ստ. 15874-11231=4643

 

 

 

52646-305=52341

Ստ. 52341+305=52646

 

 

 

 

 

 

412.

ուղղանկյուն

P=300մմ

Երկարություն-85մմ

Լայնություն-?

 

 

Լուծում

85+85=170

300-170=130մմ

130:2=65մմ

 

 

 

 

Լրացուցիչ: Քանի՞ թիվ կա 23  և  37 թվերի միջև:

 

23 և 37 թվերի միջև կա 13 թիվ:

Рубрика: մաթեմ

math51

02.12.2015թ.

Պ. 51.

 

 

 

 

 

 

Հարցերի քննարկում:

 

 

Խնդիր379.

 

8 աթոռ

1                      8                       72                                               6

3                        4                     5

 

 

 

 

 

 

 

Անհայտ բաժանարարի գտնելը:

250:10=25

250-բաժանելի

10-բաժանարար

25-քանորդ

 

Օր՝. 10:2=5

10:5=2

5×2=10

 

 

Օր.2. 45:9=5

45:5=9

Օր՝.3. 320:4=80

320:80=4

 

Ստ՝. 320:4=80

 

 

Օր՝.4.

780:12=65

780:65=12

 

Ստ. 780:12=65

 

Լուծում ենք նոյեմբերյան  ֆլեշմոբի երրորդ  խնդիրը:

 

 

 

 
Դարակի գաղտնագիրը երկնիշ թիվ է: Սեդրակը մոռացել է դա, բայց հիշում է, որ եթե թվի թվանշանների գումարին ավելացնենք նրանց արտադրյալը, կստացվի գաղտնագիրը: Գտեք բոլոր հնարավոր տաբերակները:
Թեմա՝ Անհայտ բաժանարարի գտնելը:
Առաջադրանքներ՝   384, 385,388, 389, 392, 393:
 

385.

 

Ա. 5500:220=25

5500:25=220

 

Բ.  14700:210=70

210×70=14700

 

 

Գ.838-318=520

520+318=838

 

 

 

 

392.

բ

 

 

25մմ-ով մեծ

25մմ-ով ավել

 

ա              82մմ            ս

 

82+25=107մմ

P-107+107+82=296մմ

 

Լուծում

P=AB+BC+AC

82+25=107մմ

107×2+82=214+82=296

 

 

 

384.

Ա.

45: =5

45:5=9

Ստ. 45:9=5

 

540:6=90

540:90=6

Ստ.540:6=90

 

780:12=65

780:65=12

Ստ. 780:12=65

 

 

 

Բ.

48:8=6

48:6=8

Ստ.48:8=6

 

320:4=80

320:80=4

Ստ. 320:4=80

 

4140:230=18

4140:18=230

Ստ. 4140:230=18

 

 

 

388.

3000-ը 25 դարձնելու համար պետք է 3000-ը 2975 անգամ փոքրացնել:

 

 

389.

Ուներ-? Կոնֆետ

Բաժանեց 7×15

Մնաց 5

 

Լուծում

7×15=105

105+5=110

Պատ՝. 110 կոնֆետ:

 

 

  1. 393. 45մմ

 

 

 

3 անգամ մեծ                                           3անգամ մեծ

 

3 անգամ մեծ

 

 

Լուծում

3×45=135մմ

45+3×135=450մմ

Պատ՝. 450մմ:

 

 

Լրացուցիչ:Առաջադրանք ` 395:

 

395.

88+12:

74+26:

64+36:

Рубрика: մաթեմ

math50

01.12.2015

Պարապմունք 50.

 

 

Հարցերի քննարկում:

Լուծում ենք նոյեմբերյան  ֆլեշմոբի երկրորդ  խնդիրը:

թիվ:13=17(ամենմեծ մնացորդ)

13×17=221

 

221+12=233

Պատ. 233:

 

 

 

Հաջորդական թվեր:

 

Օրինակ. 77, 78, 79

180, 181

Առաջադրանքներ գրքից՝ 373, 374, 375,381, 382:

Խնդիր. 373

 

Երեք իրար հաջորդող թվերի գումարը 183: Որո՞նք են այդ թվերը:

 

 

1 թիվ

2թիվ                   1

 

3թիվ                   1     1

Յուր. Թիվ:

 

 

Լուծում

1+1+1=3

183-3=180

180:3=60  1թ.

60+1=61  2թ.

60+2=62  3թ.

 

 

Պատ՝. 60, 61, 62:

 

 

 

 

 

 

 

 

374.

1թիվ

2թիվ                             1

3թիվ                       1    1

4թիվ                       1   1    1

Յուր. Թիվ:

 

 

Լուծում

1+2+3=6

166-6=160

160:4=40 1թիվ

40+1=41 2թիվ

40+2=42 3թիվ

40+3=43 4թիվ

Պատ՝. 40, 41, 42, 43:

 

 

375.

 

10ր-240շապիկ

2ժ-?շապիկ

 

 

Լուծում

240:10=24

60+60=120

120×24=2880

Պատ՝. 2880 շապիկ:

 

Բ.

 

5ր-45շիշ

450շիշ-?ր

 

 

Լուծում

45:5=9 շիշ

450:9=50 ր

Պատ՝. 50ր.:

 

 

 

 

 

381.

20, 30, 50:

70, 18, 12:

36, 14, 50:

 

 

 

 

382.

Ա.100000-1=99999

 

 

Բ. 9999+9=10008
Գծիր այնպիսի ուղղանկյուն, որի մակերեսը լինի 18:

 

 

9

 

2

 

 

 

 

 

Рубрика: մաթեմ

math49

30.11.2015

Պարապմունք՝  49:

Հարցերի քննարկում:

Լուծում ենք նոյեմբերյան  ֆլեշմոբի առաջին խնդիրը:

Բաժանում, բաժանման ստուգումը:

 

Օրինակներ՝

 

 

 

7840:35=224

Ստ.224×35=7840

 

8303: 23=361

Ստ. 23×361=8303

 

64604:62=1042

Ստ. 62×1042=64604

 

75025:25=3001

Ստ. 3001×25=75025

Առաջադրանք՝  332, 333, 370, 371

 

 

332.

Ա. 8560:8=1070

Ստ. 1070×8=8560

 

5607:7=801

Ստ.801×7=5607

 

 

1530:45=34

Ստ.34×45=1530

 

 

1476:12=123

Ստ.123×12=1476

 

 

Բ.

7206:6=1201

Ստ. 1201×6=7206

1260:9=140

Ստ.140×9=1260

15732:23=684

Ստ.684×23=15732

 

 

21280:16=1330

Ստ.1330×16=21280

 

 

333.

 

Ա. 4995:9=555

Ստ. 555×9=4995

 

42560:70=608

Ստ. 608×70=42560

 

 

Բ.9240:70=132

Ստ.132×70=9240

 

71600:40=1790

Ստ.1790×40=71600

 

 

 

 

 

 

370.

Ա.

Ամենաթանկը գնդակն է:

 

 

Բ.

Ամենափոքրը Աշոտն է:

 

Գ.

Ամենամեծը a-ն է:

 

 

 

 

371.

 

Ա. 44կմ-35մ=43կմ 1000մ-35մ=43կմ 965մ

62դմ 2սմ-8սմ=61դմ 12սմ-8սմ=61դմ 4սմ

 

 

 

Բ.

82կգ-650գ=81կգ 1000գ-650գ=81կգ 350գ

 

62տ 210կգ-280կգ=61տ 1210կգ-280կգ=61տ 930կգ

 

 

 

Գ.

 

24օր-6ժ=23օր 24ժ-6ժ=23օր 18ժ

12ժ 20ր-40ր=11ժ 80ր-40ր=11ժ 40ր

 

 

Լրացուցիչ:
Զամբյուղում եղած նարինջների քանակը 70-ից փոքր է: Նարինջները հնարավոր է հավասար բաժանել2, 3, կամ  5 երեխաների, բայց հնարավոր չէ բաժանել 4 երեխայի: Քանի՞  նարինջ կա զամբյուղում:

 

Զամբյուղում կա 30 նարինջ:

Рубрика: մաթեմ

math48

26.11.2015

Պարապմունք 48.

Սխալների ուղղում:

Աշխատանք դասագրքից` 316,320,328

 

 

316.

 

Ա.

55=5×10+5×1

50005=5×10000+5×1

100003=1×100000+3×1

 

 

Բ.

777=7×100+7×10+7×1

3300=3×1000+3×100

606060=6×100000+6×1000+6×10

 

 

 

 

320.

 

անվանումը 1 տուփ 2տուփ 5 տուփ 10տուփ
ծեփամածիկ 750դր. 1500 դր. 3750դր. 7500դր.
Գունավոր թուղթ 950դր. 1900դր. 4750դր. 9500դր.

 

 

 

 

 

 

 

328.

 

100-35=65

65+15=80

80+20=100

100-23=77

77-17=60

60+40=100

100×60=6000

6000:30=300

 

 

 

 

 

 

Հաշվի՛ր

 

 

48×32=136   15×89=1335     69×10=690    256×16=4096       301×156=46956

 

 

256:4=64       1008:4=252     2016:4=504     30136:4=7534     5812:4=1453

 

3612:12=301       5805:15=387   9018:18=501  7212:12=

=601

 

Լրացուցիչ:

 

1 և 0 թվանշաններով  կազմի՛ր այնպիսի թիվ, որ այն բաժանվի և՛ 3-ի , և՛ 4-ի:

 

11100:

Рубрика: մաթեմ

math46

24.11.2015

Պարապմունք 46.

Հարցերի քննարկում:

Առաջադրանքներ:

 

 

  1. 8սմ

 

 

 

2սմ

 

 

 

P-8+8+2+2=20սմ

S-8×2=16սմ2

 

 

 

 

25սմ

4անգամ ավել

 

 

 

 

4×25=100սմ

P-100+100+25+25=250սմ

S-100×25=2500

 

 

 

 

P=100սմ

3.

 

 

 

 

 

100:4=25սմ

 

Ab-25սմ

s-25×25=625սմ2

 

 

 

 

4.

2անգամ ավել

 

 

 

100սմ

 

 

 

100×2=200սմ

P-200+200+100+100=600սմ

S-200×100=20000սմ2

 

 

 

 

5.

 

 

 

p-200սմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB-200:4=50սմ

S-50×50=2500սմ2

 

 

 

 

 

6.

23611194:3+111111=7981509

23611194:3=7870398

7870398+111111=7981509

 

 

7.

105×11=1155

 

 

 

 

1.Գծի՛ր ուղղանկյուն,որի երկարությունը հավասար ՝ 12սմ,իսկ լայնությունը ՝   3 անգամ  փոքր,  քան երկարությունը:Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:

 

12սմ

 

 

 

3անգամ փոքր

 

 

 

 

 

12:3=4

P=12+12+4+4=32

S=12×4=48

 

 

 

2.Հաշվի՛ր  ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը,եթե նրա երկարությունը 17 սմ է,իսկ լայնությունը 9 անգամ երկար է:

17  սմ

 

 

 

9անգամ երկար

 

 

 

9×17=153

P-153+153+17+17=340սմ

S-153×17=2601սմ2

 

 

 

3.Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը ,եթե a=525

525x 4-125=1945

525×9+2500=7225

9250-525x 6=52350

 

4.Հաշվի՛ր՝ օգտագործելով գումարման տեղափոխական օրենքը.

 

493+600+7+3000=493+7+600+3000=500+3600=4100

596+5500+4+4500=596+4+5500+4500=600+10000=

=10600

750+28000+2000+250=750+250+28000+2000=1000+

+30000=31000

 

375+254+60+25+312=375+25+254+312+60=400+566+

+60=566+60+400=626+400=1026

 

Լրացուցիչ: Անին մեծ  է Կարինեից և Արամից:Սոնան մեծ է Արամից, բայց փոքր է Կարինեից: Աննան մեծ  է Անիից:

Գրի՛ր անունները նվազման կարգով:

 

 

Աննա, Անի, Կարինե, Սոնա Արամ: